Oude besturen
Jouw foto ook hier? Word bestuur bij Fellenoord!
Het 54e bestuur: "Spill the deuce"
12 September 2023—10 September 2024
Nina Dilling
Voorzitter
Jolijn Jansen
Secretaris
Wouter de Vries
Penningmeester
Jelle Huibregtse
Wedstrijdcommissaris
Het 53e bestuur: "Smash or pass?"
13 September 2022—12 September 2023
Jeroen van de Water
Voorzitter
Inge Vergeest
Secretaris
Wouter van de Ven
Penningmeester
Lisanne van den Heuvel
Wedstrijdcommissaris
Tim van de Wal
Commissaris algemene zaken
Het 52e bestuur: "A(d)t your service"
14 September 2021—13 September 2022
Frederique Bollen
Voorzitter
Anouk Marinus
Secretaris
Kobus van Kempen
Penningmeester
Jeanine van Ingen
Wedstrijdcommissaris
Patrick Smit
Commissaris algemene zaken
Het 51e bestuur: "Rally, set, drink"
1 September 2020—14 September 2021
Sil Duckers
Voorzitter
Allysa van Zon
Secretaris
Esther Leliveld
Penningmeester
Tim van Bladel
Wedstrijdcommissaris
Jeroen Norg
Commissaris algemene zaken
Het 50e bestuur: "Serving the Golden Ace"
17 September 2019—1 September 2020
Michelle Mak
Voorzitter
Ilana van den Akkerveken
Penningmeester
Steven van der Waal
Commissaris algemene zaken
Het 49e bestuur: "It's not racket science"
18 September 2018—17 September 2019
Dorrith Verstegen
Voorzitter
Jeroen Hilhorst
Secretaris
Niels Meijers
Penningmeester
Myrthe Twisker
Wedstrijdcommissaris
Veerle Heijnen
Interne zaken
Jeffrey Smit
Activiteitencommissaris
Het 48e bestuur: "Tot het (net)gaatje"
19 September 2017—18 September 2018
Het 47e bestuur: "Zonder (op)slag of stoot"
20 September 2016—19 September 2017
Het 46e bestuur: "Mooie Ballen"
1 September 2015—20 September 2016
Het 45e bestuur: "Lekker in de bek(hand)"
24 September 2014—1 September 2015
Het 44e bestuur: "Goed Geplaatst"
17 September 2013—24 September 2014
Het 43e bestuur: "Heeft effect"
1 October 2012—17 September 2013
Het 42e bestuur: "Slaat door"
20 September 2011—1 October 2012
Het 41e bestuur: "Heeft het in zich(t)"
5 October 2010—20 September 2011
Het 39e bestuur: "Gallery Play"
1 September 2009—1 September 2008
Het 40e bestuur: "Love-40"
1 September 2009—5 October 2010
Het 38e bestuur
1 September 2007—1 September 2008
Het 37e bestuur: "Seriously easy going"
1 September 2006—1 September 2007
Kim Hettinga
Voorzitter
Tim Dijkmans
Secretaris
Maurice Fransen
Wedstrijdcommissaris
Lisa Tang
Activiteitencommissaris
Ruud Boesten
Penningmeester
Het 36e bestuur: "zoekt 06/07"
1 September 2005—1 September 2006
Het 35e bestuur
1 September 2004—1 September 2005
Het 34e bestuur
1 September 2003—1 September 2004
Het 33e bestuur
1 September 2002—1 September 2003
Het 32e bestuur
1 September 2001—1 September 2002
Contact
Email: secretaris@fellenoord.nl
Adres
E.S.T. Fellenoord
Onze Lieve Vrouwestraat 1
5612 AW Eindhoven
Social Media
Instagram: @fellenoord
Sponsoren
Copyright E.S.T. Fellenoord WebCie © 2024